Как вычислить рациональным способом
Перейти к содержимому

Как вычислить рациональным способом

  • автор:

Вычислить рациональным способом

Вычислить наиболее эфективным способом 1/(1*2)+1/(2*3)+1/(3*4)+1/(4*5)+1/(5*6)+1/(5*7)+1/(7*8).

Admin Дата: Суббота, 03.10.2009, 16:28

Ввиду того, что разность множителей в каждом знаменателе — 1, удобнее всего будет разбить каждую из дробей на две (действие, обратное к приведению к общему знаменателю):

После сокращения получим пары одинаковых дробей с различными знаками:

Гость Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:24

найти сумму чисел рациональным способом 35,37, 53,57,73,75

Admin Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:58

(37+73)+(35+75)+(53+57) = 110+110+110=330 если серьезно поразмыслить — то из любого пустяка можно сделать нерешаемую задачу.

Гость Дата: Четверг, 13.01.2011, 17:07

Вычислить наиболее рациональным способом:
а) 125 * 48 — 31 * 82 — 31 *43 +125 =
б) 3 1/3 * 4 1/5 * 4,2 * 2/3 + 3 1/3 * 2 4/5 + 2,8 * 2/3 =
Спасибо!

Гость Дата: Пятница, 14.01.2011, 00:40

а) 125 * 48 — 31 * 82 — 31 * 43 +125 = 125 * 48 + 125 — 31 * 82 — 31 *43 = 125 *(48 + 1) — 31 * (82 + 43) = 125 * 49 — 31 * 125 = 125 * (49 — 31) = 125 * 18 = 250 * 9 =2250

Гость Дата: а) 125 * 48 — 31 * 82 — 31 * 43 +125 = 125 * 48 + 125 — 31 * 82 — 31 *43 = 125 *(48 + 1) — 31 * (82 + 43) = 125 * 49 — 31 * 125 = 125 * (49 — 31) = 125 * 18 = 250 * 9 =2250

ВЫЧИСЛИТЬ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ 1,8*0,6+1,8*0,4

Гость Дата: Вторник, 08.02.2011, 20:09

Гость Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 15:14

Вычислите наиболие рациональным способом 53*39+47*39-53*21-47*21=

Гость Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 17:41

53*39+47*39-53*21-47*21 = 39*(53+47) — 21(53+47) = 39*100-21*100 = (39 — 21)*100 = 18*100 = 1800

Гость Дата: Понедельник, 14.02.2011, 18:12

154 во второй степени +154*46=

Admin Дата: Понедельник, 14.02.2011, 19:21

154 2 +154*46 = 154*(154 + 46) = 154*200 =30800

polyanka_98 Дата: Четверг, 13.09.2012, 17:58

Помогите решить более рационально: 444,4 в квадрате — 555,5*333,3

Admin Дата: Дата: Четверг, 13.09.2012, 18:13

(444,4) — 555,5*333,3=(111,1) 2 *(4 2 — 5*3) = (111,1) 2 *(16-15)=(111,1) 2 = (110 + 1,1) 2 = 12100 + 2*110*1,1 + 1,21 = 12100 + 2*121 + 1,21 = 12100 + 242 + 1,21 = 12343,21.
Занимательно.
Спасибо.

Что значит вычислить рациональным способом ?

Это значит вычислять наиболее быстрыми, лёгкими и удобными способами. С использованием различных свойств, например сокращение дроби или формулы сокращенного умножения!

Кристина ТерещенкоУченик (105) 3 года назад
BackSlash17 BackSlash17Ученик (120) 7 лет назад
лёгким для себя примерам
Легким, удобным, простым )))
лёгким для себя примерам
лёгким для себя примерам
alecsandra-maria nereutaУченик (106) 7 лет назад
Лёгкие примеры тоесть
более короткий и удобный
КАКИМ БЛИН УДОБНЫМ?! КАК?!
мне удобнее самым обычным или на калькуляторе
Артём ФоминПрофи (945) 6 лет назад

сейчас выяснил, что это не какой-то конкретный, а просто самый простой способ, возможный в данном случае

Кристина ТерещенкоУченик (105) 3 года назад

Капец, гениальные и содержательные ответы. Господа отвечающие, вы либо примеры приводите, либо не отвечайте, а смысл слова рациональный и без вас понятен

Воладимир КрупицаУченик (191) 3 года назад
Ты видел вопрос гений? Они отвечают на вопрос, а если тебе он понятен то иди.
Это значит решить пример самым простым для тебя способом
Это значит что наиболее каротким, удобным и простым способом
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Вычислить рациональным способом приведенные выражения

Author24 — интернет-сервис помощи студентам

a) y=x5, (т.е. за три операции y=(x2)2x);
b) y=x6, (т.е. за три операции y=(x2x)2);
c) y=x8, (т.е. за три операции y=((x2)2)2).

Лучшие ответы ( 1 )
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
Ответы с готовыми решениями:

Установка Виндоуса не рациональным способом
Хотел очень давно переустановить Виндоус, но тут слабый интернет мне помехою стал. В итоге попросил.

Заполните двумерный массив наиболее рациональным способом
Помогите решить задачу на Delphi, пожалуйста. Заполните двумерный массив А(5, 6) так, как.

Построить большое количество графиков рациональным способом
Здравствуйте. Возникла задача отобразить сейсмограмму. Сейсмограмма представляет собой множество.

Даны x, y, z. Вычислить a, b, используя приведенные ниже формулы
Даны x, y, z. Вычислить a, b, используя приведенные ниже формулы. Получить max(a, b) (с помощью.

3451 / 2389 / 2135
Регистрация: 04.12.2011
Сообщений: 3,966
так в чем же проблема? алгоритм у вас готовый. вот для первого:

1 2 3 4 5 6 7
var y,x: integer; begin readln(x); y:=sqr(sqr(x))*x; //x^5 writeln(y); end.

Почетный модератор
7966 / 3937 / 2464
Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 5,377

Лучший ответ

Сообщение было отмечено Памирыч как решение

Решение

есть у меня подозрение, что под операциями подразумечается умножение без специальных функций

1 2 3 4 5 6 7 8
var x,y: integer; begin readln(x); y:=x*x; y:=y*y; y:=y*x; writeln(y); end.

87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
Помогаю со студенческими работами здесь

Вычислить a, b, используя приведенные формулы. Получить max(a, b)
помогите с задачей, Даны x, y, z. Вычислить a, b, используя приведенные ниже формулы. Получить.

Даны x, y, z. Вычислить и вывести на экран a, b, используя приведенные формулы
Формулы

Даны x, y, z. Вычислить и вывести на экран a, b, используя приведенные формулы
Даны x, y, z. Вычислить и вывести на экран a, b, используя приведенные формулы.

Даны x, y, z. Вычислить a, b, используя приведенные ниже формулы. Получить max(a, b)
Пожалуйста, помоги с написанием (в Си) Даны x, y, z. Вычислить a, b, используя приведенные ниже.

Даны x, y, z. Вычислить a, b, используя приведенные ниже формулы. Получить max(a, b)
помогите решить пожалуйста. Даны x, y, z. Вычислить a, b, используя приведенные ниже формулы.

Или воспользуйтесь поиском по форуму:

Рациональные вычисления

Рациональные числа

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ.
Метапредмет – Изменение и развитие

2. Ключевые слова урока

проверить
Определи ключевые слова и сформулируй цель урока
целеполагание

3. Математический тренинг

1) Каждое числовое равенство иллюстрирует
некоторое свойство сложения или умножения.
Запишите каждое из свойств в буквенном виде и
назовите его.
Числовое равенство
4+5=5+4
3∙7=7∙3
(5 + 4) + 1 = 5 + (4 + 1)
(3 ∙ 6) ∙ 5 = 3 ∙ (6 ∙ 5)
Буквенное равенство
Организация и самоорганизация учащихся. Организация обратной связи

4. Математический тренинг

2.Может ли:
а) сумма двух чисел равняться одному из
слагаемых?
б) произведение двух чисел равняться одному из
множителей?
Запишите соответствующие свойства сложения и
умножения в буквенном виде.
3.Найдите значение выражения:
а) 2 ∙ 32;
б) 42 + 14;
в) 22 ∙ 7 ∙ 25;
г) 52 + 25;
д) 4 ∙ 9 ∙ 52;
е) 100 – 2 ∙ 52;
ж) 99 +43
з)75 ∙ 7 ∙ 16 ∙ 15
Организация и самоорганизация учащихся. Организация обратной связи

5.

Пример ж).
99 + 43 = 99 + (1 + 42 )=( 99 + 1 ) + 42 = 100 + 42 = 142
Пример 3).
75 ∙ 7 ∙ 16 ∙ 15.
75 ∙ 7 ∙ 16 ∙ 15 = (25 ∙ 3) ∙ 7 ∙ (4 ∙ 4) ∙ 15 = (25 ∙ 4) ∙ (3 ∙ 7) ∙ (4 ∙ 15) =
= 100 ∙ 21 ∙ 60 = (21 ∙ 6) ∙ 1000 = 126000
УДОБНЫЕ МНОЖИТЕЛИ
Нам удалось легко вычислить произведение, выделив удобные
множители: 2 и 5, 4 и 25, 50 и 2, 20 и 5, 125 и 8 и т.д.
Организация и самоорганизация учащихся. Организация обратной связи

6. № 222(а)

36 ∙ 25 = (9 ∙ 4) ∙ 25= (25 ∙ 4) ∙ 9 = 100 ∙ 9 = 900
25 ∙ 12 = 25 ∙ (3 ∙ 4) = (25 ∙ 4) ∙ 3 = 100 ∙ 3 = 300

7. Осваиваем алгоритмы

ТРЕНАЖЕР №№
УЧЕБНИК
223
96
Вычислите произведение:
Запишите цепочку преобразований и вычислите результат:
ответ а) 85 + 27 + 15 = (85 + 15) + 27 = 127
ответ б) 49 + 63 + 11 + 17 = (49 + 11) + (63 +17) = 140
Проверка полученных результатов. Коррекция.

8. Вычисление произведений

УЧЕБНИК
№ 223
Вычислите произведение:
В качестве образца используйте пример 3. (стр. 67)
ответ б) 16 ∙ 125 ∙ 4 ∙ 35 = (8 ∙ 2 ) ∙ 125 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 7 = 280000
Критерии оценки
За каждое задание ставится:
2 балла – записано рациональное вычисление и получен верный
ответ
1 балл – записан только верный ответ
0 баллов – решено не верно
Максимальное количество 6 баллов — «5»
4-5 баллов — «4»
2-3 балла — «3»
Практикум

9.

Разная алгебра
Вариантов решения поставленных
задач может быть несколько. Но
если они верны, то любой
приведет к правильному
результату. Вопрос только
времени.
Домашнее задание
З: № 173(б, г) – записать цепочки, № 174, 175(б).
*Э.У:№223(а)(электронное приложение к учебнику)
*Творческое задание: придумать жизненную задачу , в решении
которой нужно применить рациональный способ вычисления.
Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *